1987年09月至1989年09月,在五华县大坝镇政府工作;
1989年09月至1993年02月,五华县河东镇文化站站长;
1993年02月至1994年03月,五华县河东镇党委办公室主任,河东镇纪委委员;
1994年03月至1997年01月,五华县政府办公室副主任;(期间:1995年10月至1996年10月,挂任深圳市南山区委办公室、区政府办公室主任助理);
1997年01月至1999年02月,五华县小都镇党委副书记、镇长;
1999年02月至2002年03月,五华县桥江镇党委副书记、镇长;
2002年03月至2004年11月,五华县油田镇党委书记、人大主席;
2004年11月至2007年07月,五华县河东镇党委书记、人大主席;
2007年07月至2011年09月,五华县副县级干部、河东镇党委书记、人大主席;
2011年09月---,中共五华县委常委、河东镇党委书记、人大主席。